中国公安部历任部长及其任期如下:
- 罗瑞卿(1949年10月-1959年9月)
- 杨奇清(1959年9月-1965年1月)
- 谢富治(1965年1月-1973年4月)
- 李震(1973年4月-1975年2月)
- 邢相生(1975年2月-1978年8月)
- 严打(1978年8月-1980年8月)
- 刘复之(1980年8月-1983年6月)
- 顾林(1983年6月-1987年4月)
- 王芳(1987年4月-1992年10月)
- 陶驷驹(1992年10月-1998年3月)
- 贾春旺(1998年3月-2002年12月)
- 周永康(2002年12月-2007年10月)
- 孟建柱(2007年10月-2012年12月)
- 郭声琨(2012年12月-2017年11月)
- 赵克志(2017年11月-2022年6月)
- 王小洪(2022年6月起至今)
王小洪自2022年6月起担任公安部部长,至今仍在任
|